GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mar, 19
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL
CIF B96836481
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Página Web www.rosaliasender.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catala Bover Josefa | Liquidador Solidario | 29/12/2021 | 29/12/2021 |
Garrido Perez Angel | Liquidador Solidario | 29/12/2021 | 29/12/2021 |
Torres Molina Rosa | Administrador Unico | 04/04/2014 | 29/12/2021 |
Garrido Perez Angel | Administrador Unico | 19/05/2009 | 04/04/2014 |
Catala Bover Josefa | Administrador Solidario | 19/05/2009 | |
Garrido Perez Angel | Administrador Solidario | 19/05/2009 |
ACTOS BORME DE GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 6 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 6 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 6 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 6 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
Administrador Unico
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 6 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 5 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 5 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-170-46