GARRIDO PEREZ ANGEL
Informe ejecutivo de GARRIDO PEREZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARRIDO PEREZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL | Liquidador Solidario | 29/12/2021 | 29/12/2021 |
HERMANOS GARRIDO PALOMAR SL | Administrador Unico | 31/01/2019 | 01/07/2019 |
GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL | Administrador Unico | 19/05/2009 | 04/04/2014 |
GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL | Administrador Solidario | 19/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARRIDO PEREZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO PEREZ ANGEL
Empresa: GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL
Liquidador Solidario
- Catala Bover Josefa
- Garrido Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 6 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
Empresa: GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL
Administrador Unico
Liquidador Solidario
- Catala Bover Josefa
- Garrido Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 6 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-46
Empresa: HERMANOS GARRIDO PALOMAR SL
Administrador Unico
- Garrido Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6665 , F 197, S 8, H SE120542, I/A 2 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-41
Empresa: HERMANOS GARRIDO PALOMAR SL
Administrador Unico
- Garrido Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6665 , F 196, S 8, H SE120542, I/A 1 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Empresa: GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL
Administrador Unico
- Garrido Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 5 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-46
Empresa: GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL
Administrador Unico
- Garrido Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 4 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-46
Empresa: GALERIA DE ARTE ROSALIA SENDER SL
Administrador Solidario
- Catala Bover Josefa
- Garrido Perez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6320, L 3625, F 189, S 8, H V 65449, I/A 4 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-46
Información de GARRIDO PEREZ ANGEL
Mostramos los datos de GARRIDO PEREZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO PEREZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos