GALAICO SONNE SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG DE O PEAGO 19 - ESCAIRON
Municipio O Saviñao
Provincia Lugo
Razón Social GALAICO SONNE SL
CIF B27329952
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 04/11/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GALAICO SONNE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALAICO SONNE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cernadas Ares Francisco | Administrador Mancomunado | 19/02/2011 | 28/02/2019 |
Cernadas Ares Francisco | Liquidador Mancomunado | 28/02/2019 | 28/02/2019 |
Diaz Gomez Jesus | Administrador Mancomunado | 19/02/2011 | 28/02/2019 |
Diaz Gomez Jesus | Liquidador Mancomunado | 28/02/2019 | 28/02/2019 |
Garriga Rubin Claudino | Administrador Unico | 19/02/2011 |
ACTOS BORME DE GALAICO SONNE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 54, S 8, H LU 10616, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 54, S 8, H LU 10616, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-27
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 54, S 8, H LU 10616, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-27
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 54, S 8, H LU 10616, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- POLIG DE O PEAGO 19 - ESCAIRON (SAVIÑAO (O))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 54, S 8, H LU 10616, I/A 2 (19/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-27
- El diseño, construcción, desarrollo y comercialización de equipos para energías renovables
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 54, S 8, H LU 10616, I/A 2 (19/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-27
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 54, S 8, H LU 10616, I/A 2 (19/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-27
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 54, S 8, H LU 10616, I/A 2 (19/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 54, S 8, H LU 10616, I/A 2 (19/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-27