DIAZ GOMEZ JESUS
Informe ejecutivo de DIAZ GOMEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DIAZ GOMEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DDS GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 11/11/2022 | |
J2R SERVICIOS TECNICOS SL | Administrador Solidario | 29/12/2015 | |
BURO 4 ARQUITECTOS SLP | Administrador Solidario | 28/03/2014 | |
BURO 4 ARQUITECTOS SLP | Apoderado | 11/07/2012 | |
VIVIENDAS DE NOJA VPO SL | Presidente | 26/01/2012 | |
VIVIENDAS DE NOJA VPO SL | Consejero | 26/01/2012 | |
BURO 4 ARQUITECTOS SLP | Soc.Prof. | 07/07/2011 | |
SAINZ PARDO DIAZ CUEVAS ARQUITECTOS SLP | Soc.Prof. | 28/12/2010 | |
SAINZ PARDO DIAZ CUEVAS ARQUITECTOS SLP | Administrador Solidario | 28/12/2010 | |
GANADO DE LEMOS SL | Administrador Solidario | 12/05/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DIAZ GOMEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ GOMEZ JESUS
Empresa: DDS GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Delgado Cachola Pedro Jose
- Diaz Gomez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6245, L 5152, F 16, S 8, H MA170389, I/A 1 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-29
Empresa: BURO4 TERRITORIO Y LEGISLACION AIE
Liquidador Unico
- Diaz Gomez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 93, S 8, H SE 92850, I/A 3 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-41
Empresa: BURO4 TERRITORIO Y LEGISLACION AIE
Administrador Unico
- Diaz Gomez Jesus
Liquidador Unico
- Diaz Gomez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5509 , F 93, S 8, H SE 92850, I/A 3 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-41
Empresa: GINECOBSTETRICA DIAZ DIAZ SL
Liquidador Unico
- Diaz Gomez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9767, L 7049, F 116, S 8, H V 158615, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
Empresa: GINECOBSTETRICA DIAZ DIAZ SL
Administrador Unico
- Diaz Gomez Jesus
Liquidador Unico
- Diaz Gomez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9767, L 7049, F 116, S 8, H V 158615, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-46
Empresa: GINECOBSTETRICA DIAZ DIAZ SL
Administrador Unico
- Diaz Gomez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9767, L 7049, F 116, S 8, H V 158615, I/A 2 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-46
Empresa: GINECOBSTETRICA DIAZ DIAZ SL
Socio Único
- Diaz Gomez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9767, L 7049, F 116, S 8, H V 158615, I/A 2 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-46
Empresa: GALAICO SONNE SL
Liquidador Mancomunado
- Cernadas Ares Francisco
- Diaz Gomez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 54, S 8, H LU 10616, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-27
Empresa: GALAICO SONNE SL
Administrador Mancomunado
- Cernadas Ares Francisco
- Diaz Gomez Jesus
Liquidador Mancomunado
- Cernadas Ares Francisco
- Diaz Gomez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 54, S 8, H LU 10616, I/A 3 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-27
Empresa: HOTELEROS DIAZ VIGO SL
Administrador Solidario
- Diaz Gomez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3973, L 3973, F 101, S 8, H PO 56992, I/A 3 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-36
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ GOMEZ JESUS
Mostramos los datos de DIAZ GOMEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ GOMEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos