GADES FINANZAS DOS SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GADES FINANZAS DOS SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GADES FINANZAS DOS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GADES FINANZAS DOS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 15/10/2019 | 29/09/2022 |
Calvo Imaz Margarita | Consejero | 27/10/2020 | 29/09/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 20/04/2022 | 29/09/2022 |
Garcia De Viedma Palacios Francisco | Liquidador | 29/09/2022 | 29/09/2022 |
Garcia De Viedma Palacios Jesus | Liquidador Suplente | 29/09/2022 | 29/09/2022 |
Garcia De Viedma Palacios Jesus | Consejero | 07/07/2014 | 29/09/2022 |
Garcia De Viedma Palacios Jesus | Secretario No Consejero | 11/04/2018 | 29/09/2022 |
Garcia De Viedma Ruiz De Almodovar Francisco | Consejero | 07/07/2014 | 29/09/2022 |
Garcia De Viedma Ruiz De Almodovar Francisco | Presidente | 07/07/2014 | 29/09/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 05/11/2010 | 29/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GADES FINANZAS DOS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 44, S 8, H M 283055, I/A 47 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 44, S 8, H M 283055, I/A 47 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 44, S 8, H M 283055, I/A 47 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 44, S 8, H M 283055, I/A 47 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
- de baja del Registro de sociedades de inversión de capital variable a "GADES FINANZAS DOS, SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16602 , F 98, S 8, H M 283055, I/A 1M (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 44, S 8, H M 283055, I/A 46 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 43, S 8, H M 283055, I/A 45 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 43, S 8, H M 283055, I/A 44 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 43, S 8, H M 283055, I/A 44 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 43, S 8, H M 283055, I/A 43 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28