GARCIA DE VIEDMA PALACIOS JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA DE VIEDMA PALACIOS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA DE VIEDMA PALACIOS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GADES FINANZAS DOS SICAV | Liquidador Suplente | 29/09/2022 | 29/09/2022 |
GADES FINANZAS DOS SICAV | Consejero | 07/07/2014 | 29/09/2022 |
GADES FINANZAS DOS SICAV | Secretario No Consejero | 11/04/2018 | 29/09/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA DE VIEDMA PALACIOS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE VIEDMA PALACIOS JESUS
Empresa: GADES FINANZAS DOS SICAV
Liquidador Suplente
- Garcia De Viedma Palacios Jesus
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 44, S 8, H M 283055, I/A 47 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: GADES FINANZAS DOS SICAV
Consejero
- Calvo Imaz Margarita
- Garcia De Viedma Palacios Jesus
- Garcia De Viedma Ruiz De Almodovar Francisco
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia De Viedma Palacios Jesus
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 44, S 8, H M 283055, I/A 47 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: GADES FINANZAS DOS SICAV
Consejero
- Garcia De Viedma Palacios Jesus
- Garcia De Viedma Ruiz De Almodovar Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39433 , F 43, S 8, H M 283055, I/A 43 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Empresa: GADES FINANZAS DOS SICAV
Secretario No Consejero
- Garcia De Viedma Palacios Jesus
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16602 , F 222, S 8, H M 283055, I/A 34 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: GADES FINANZAS DOS SICAV
Consejero
- Garcia De Viedma Palacios Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16602 , F 220, S 8, H M 283055, I/A 28 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-28
Información de GARCIA DE VIEDMA PALACIOS JESUS
Mostramos los datos de GARCIA DE VIEDMA PALACIOS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE VIEDMA PALACIOS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos