GACULUX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Vitoria, 5
Código Postal 50008
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social GACULUX SL
CIF B99363293
Capital Social 550000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 21/12/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Fairen Sanz Manuel
VINCULACIONES DE GACULUX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GACULUX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fairen Ercilla Rocio-manuela | Administrador Solidario | 19/11/2015 | 30/01/2019 |
Fairen Sanz Manuel | Liquidador | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
Fairen Sanz Manuel | Socio Unico | 24/01/2013 | 30/01/2019 |
Fairen Sanz Manuel | Administrador Solidario | 19/11/2015 | 30/01/2019 |
Fairen Sanz Manuel | Administrador Unico | 24/01/2013 | 19/11/2015 |
ACTOS BORME DE GACULUX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 98, S 8, H Z 54364, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 98, S 8, H Z 54364, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 98, S 8, H Z 54364, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 98, S 8, H Z 54364, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-50
- C/ FRANCISCO VICTORIA 5 4º B (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 97, S 8, H Z 54364, I/A 3 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-50
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo 19º.- RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES: El cargo de administrador será retribuido. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 97, S 8, H Z 54364, I/A 3 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 96, S 8, H Z 54364, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-50
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 19º. Carácter retribuido del cargo de Administrador. El cargo de Administrador será retribuido, con 10000 euros anuales, que se distribuirán entre los administradores en la proporción que establezcan. Quedan autorizados para recibir cantidades a cuenta de la retribución durante el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 96, S 8, H Z 54364, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 96, S 8, H Z 54364, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 96, S 8, H Z 54364, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-50