FAIREN SANZ MANUEL
Informe ejecutivo de FAIREN SANZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE FAIREN SANZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FAIREN SANZ MANUEL
Empresa: INVERANAYET SICAV
Consejero
- Fairen Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3790 , F 48, S 8, H Z 23464, I/A 36 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-50
Empresa: GACULUX SL
Liquidador
- Fairen Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 98, S 8, H Z 54364, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-50
Empresa: GACULUX SL
Administrador Solidario
- Fairen Ercilla Rocio-manuela
- Fairen Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 98, S 8, H Z 54364, I/A 4 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-50
Empresa: GACULUX SL
Administrador Solidario
- Fairen Ercilla Rocio-manuela
- Fairen Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 96, S 8, H Z 54364, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-50
Empresa: GACULUX SL
Administrador Unico
- Fairen Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 96, S 8, H Z 54364, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-50
Empresa: INVERANAYET SICAV
Consejero
- Fairen Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3790 , F 46, S 8, H Z 23464, I/A 27 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-50
Empresa: GACULUX SL
Administrador Unico
- Fairen Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 96, S 8, H Z 54364, I/A 1 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-50
Empresa: GACULUX SL
Socio Único
- Fairen Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3951 , F 96, S 8, H Z 54364, I/A 1 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-50
Empresa: INVERANAYET SICAV
Consejero
- Fairen Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2327 , F 211, S 8, H Z 23464, I/A 20 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-50
Información de FAIREN SANZ MANUEL
Mostramos los datos de FAIREN SANZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FAIREN SANZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos