GABINET JURIDIC LOPERENA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Consell de Cent, 306
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GABINET JURIDIC LOPERENA SLP
CIF B65490351
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 01/01/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GABINET JURIDIC LOPERENA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GABINET JURIDIC LOPERENA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonell Garcia Rosario | Liquidador | 30/12/2014 | 30/12/2014 |
Gonell Garcia Rosario | Administrador Solidario | 18/02/2011 | 30/12/2014 |
Puig Garcia Sandra | Liquidador | 30/12/2014 | 30/12/2014 |
Puig Garcia Sandra | Administrador Solidario | 18/02/2011 | 30/12/2014 |
ACTOS BORME DE GABINET JURIDIC LOPERENA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 156, S 8, H B 405819, I/A 3 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 156, S 8, H B 405819, I/A 3 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 156, S 8, H B 405819, I/A 3 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
- SEPARACION DE VICENC JOSEP LLINARES GARCIA COMO SOCIO PROFESIONAL Y CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 155, S 8, H B 405819, I/A 2 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
- SOCIOS PROFESIONALES:VICENC JOSEP LLINARES GARCIA, SANDRA PUIG GARCIA, ROSARIO GONELL GARCIA, JAUME SAYROL CLOLS, Y JOSEP MARIA LOPERENA JENE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 149, S 8, H B 405819, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 149, S 8, H B 405819, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
Dirección:CL CONSELL DE CENT Num.306 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:01/01/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LA ABOGACIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 149, S 8, H B 405819, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08