PUIG GARCIA SANDRA
Informe ejecutivo de PUIG GARCIA SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUIG GARCIA SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUIG GONELL ADVOCADES SLP | Administrador Solidario | 12/11/2014 |
VINCULACIONES DE PUIG GARCIA SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIG GARCIA SANDRA
Empresa: GABINET JURIDIC LOPERENA SLP
Liquidador
- Gonell Garcia Rosario
- Puig Garcia Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 156, S 8, H B 405819, I/A 3 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Empresa: GABINET JURIDIC LOPERENA SLP
Administrador Solidario
- Gonell Garcia Rosario
- Puig Garcia Sandra
Liquidador
- Gonell Garcia Rosario
- Puig Garcia Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 156, S 8, H B 405819, I/A 3 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Empresa: PUIG GONELL ADVOCADES SLP
Administrador Solidario
- Gonell Garcia Rosario
- Puig Garcia Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44535 , F 31, S 8, H B 459049, I/A 1 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Empresa: GABINET LOPERENA SCP
Liquidador
- Puig Garcia Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40708 , F 12, S 8, H B 370396, I/A 3 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Empresa: GABINET JURIDIC LOPERENA SLP
Administrador Solidario
- Gonell Garcia Rosario
- Puig Garcia Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 149, S 8, H B 405819, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
Empresa: GABINET LOPERENA SCP
Liquidador
- Puig Garcia Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40708 , F 12, S 8, H B 370396, I/A 2 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
Empresa: GABINET LOPERENA SCP
Administrador Solidario
- Llinares Garcia Vicenc Josep
- Puig Garcia Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40708 , F 12, S 8, H B 370396, I/A 2 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
Información de PUIG GARCIA SANDRA
Mostramos los datos de PUIG GARCIA SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIG GARCIA SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos