ZINET MEDIA TECHNOLOGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 79
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZINET MEDIA TECHNOLOGY SL
CIF B80651219
Capital Social 500000.0 Euros
Nombres Anteriores
- G Y J PUBLICACIONES INTERNACIONALES SL
- G Y J PUBLICACIONES INTERNACIONALES SL Y CIA S EN C
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ariño Barrera Marta
Propietario ZINET MEDIA GLOBAL SL
VINCULACIONES DE ZINET MEDIA TECHNOLOGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZINET MEDIA TECHNOLOGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aban Fuster Ramon | Apoderado Mancomunado | 02/09/2015 | 18/11/2021 |
Alonso Fernandez Rosa | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2015 | 18/11/2021 |
Ariño Barrera Marta | Administrador Unico | 04/08/2020 | 18/11/2021 |
Camero Llanos Jose | Apoderado Solidario | 02/09/2015 | 18/11/2021 |
Daneo Cerro Jose Javier | Apoderado | 05/08/2019 | 18/11/2021 |
De La Quadra Salcedo Janini Andres | Apoderado | 05/08/2019 | 18/11/2021 |
Dueñas Sacristan Noelia | Apoderado Solidario | 02/09/2015 | 18/11/2021 |
Esteban Jimeno Raquel | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2015 | 18/11/2021 |
Franco Lopez Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2015 | 18/11/2021 |
Garces Zabala Luis Miguel | Apoderado Solidario | 02/09/2015 | 18/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZINET MEDIA TECHNOLOGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 187, S 8, H M 119538, I/A 36 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 187, S 8, H M 119538, I/A 36 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-28
- C/ ALCALA 79 - PLANTA 1ª, A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 187, S 8, H M 119538, I/A 35 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 186, S 8, H M 119538, I/A 34 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 186, S 8, H M 119538, I/A 34 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Consejero Delegado
Consejero
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 186, S 8, H M 119538, I/A 34 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 186, S 8, H M 119538, I/A 33 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
- C/ ALBASANZ 158 4ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 186, S 8, H M 119538, I/A 32 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 186, S 8, H M 119538, I/A 32 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Apoderado
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33616 , F 185, S 8, H M 119538, I/A 31 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28