G.F. ADMINISTRACIONES SL - EXTINGUIDA
Provincia Málaga
Razón Social G.F. ADMINISTRACIONES SL
CIF B29883295
Órgano Administración Administrador único
Propietario BELMONTE-PATRIMONIOS SL
VINCULACIONES DE G.F. ADMINISTRACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE G.F. ADMINISTRACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELMONTE-PATRIMONIOS SL | Socio Unico | 17/09/2018 | 28/11/2018 |
BELMONTE-PATRIMONIOS SL | Socio único | 28/11/2018 | |
Camuña Salido Luis | Apoderado | 28/11/2018 | |
Garcia De Linares Francisco De Asis | Administrador Unico | 24/02/2017 | 28/11/2018 |
Camuña Salido Luis | Administrador Unico | 30/03/2009 | 24/02/2017 |
Garcia Calero Antonio | Administrador Unico | 30/03/2009 |
ACTOS BORME DE G.F. ADMINISTRACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 8 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 8 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 8 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 8 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 7 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 6 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 6 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-29
- Administraciones de fincas, comunidades de propietarios y asesoría integral de empresas. Promoción, construcción y venta de edificios y locales comerciales y viviendas de todo tipo, así como la promoción y construcción de viviendas y locales comerciales en régimen de comunidad de propietarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 5 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 4 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 4 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29