CAMUÑA SALIDO LUIS
Informe ejecutivo de CAMUÑA SALIDO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMUÑA SALIDO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISEM SERVICIOS PROFESIONALES SL | Socio Unico | 07/01/2021 | |
FISEM SERVICIOS PROFESIONALES SL | Administrador Unico | 07/01/2021 | |
ESTUDIO EMHASE ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 10/09/2018 | |
AEA & AFUR SL | Administrador Solidario | 30/03/2017 | |
AGP DIVISION ADMINISTRACION DE FINCAS SL | Administrador Solidario | 28/03/2017 | |
CONSULTAE ADMINISTRACIONES SL | Presidente | 11/12/2013 | |
CONSULTAE ADMINISTRACIONES SL | Consejero | 11/12/2013 | |
CONSULTAE ADMINISTRACIONES SL | Apoderado Solidario | 11/12/2013 | |
FISEM ADMINISTRACIONES SL | Administrador Unico | 11/03/2013 |
VINCULACIONES DE CAMUÑA SALIDO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMUÑA SALIDO LUIS
Empresa: FISEM SERVICIOS PROFESIONALES SL
Administrador Unico
- Camuña Salido Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5994, L 4901, F 180, S 8, H MA158542, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-29
Empresa: FISEM SERVICIOS PROFESIONALES SL
Socio Único
- Camuña Salido Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5994, L 4901, F 180, S 8, H MA158542, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-29
Empresa: G.F. ADMINISTRACIONES SL
Apoderado
- Camuña Salido Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 8 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Empresa: ESTUDIO EMHASE ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Camuña Salido Luis
- Moreno Rodriguez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5584, L 4491, F 76, S 8, H MA137716, I/A 2 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-29
Empresa: NICORETO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Camuña Salido Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306, L 3216, F 200, S 8, H MA 91416, I/A 5 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-29
Empresa: AEA & AFUR SL
Administrador Solidario
- Camuña Salido Luis
- Pastor Garcia Fernando Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5584, L 4491, F 79, S 8, H MA137717, I/A 2 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
Administrador Solidario
- Camuña Salido Luis
- Moreno Rodriguez Agustin
- Pastor Garcia Fernando Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35783 , F 173, S 8, H M 643014, I/A 1 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Empresa: G.F. ADMINISTRACIONES SL
Administrador Unico
- Camuña Salido Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097, L 1010, F 213, S 8, H MA 31162, I/A 6 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-29
Empresa: CONSULTAE ADMINISTRACIONES SL
Apoderado Solidario
- Camuña Salido Luis
- Mena Gonzalez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214, L 4121, F 67, S 8, H MA120906, I/A 2 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-29
Empresa: CONSULTAE ADMINISTRACIONES SL
Consejero
Presidente
- Camuña Salido Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214, L 4121, F 66, S 8, H MA120906, I/A 1 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-29
VER MAS ACTOS
Información de CAMUÑA SALIDO LUIS
Mostramos los datos de CAMUÑA SALIDO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMUÑA SALIDO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos