FUTURAUTO SA - EXTINGUIDA
Municipio Manresa
Provincia Barcelona
Razón Social FUTURAUTO SA
CIF A58084211
Capital Social 1529000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 05/12/1985
Página Web www.futurauto.citroen.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Pont Tricuera Jose
Auditor CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP
VINCULACIONES DE FUTURAUTO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUTURAUTO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP | Auditor | 09/08/2016 | 10/12/2019 |
CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP | Auditor | 08/01/2014 | 10/12/2019 |
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 27/08/2012 | 10/12/2019 |
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 18/09/2013 | 10/12/2019 |
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 07/04/2009 | 10/12/2019 |
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 21/04/2011 | 10/12/2019 |
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL | Auditor | 17/08/2010 | 10/12/2019 |
Font Escayola Martin | Consejero | 13/07/2017 | 10/12/2019 |
Gutierrez Diez Santiago | Secretario | 13/07/2017 | 10/12/2019 |
Gutierrez Diez Santiago | Consejero | 13/07/2017 | 10/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FUTURAUTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43503 , F 60, S 8, H B 86678, I/A 52 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43503 , F 59, S 8, H B 86678, I/A 51 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43503 , F 58, S 8, H B 86678, I/A 50 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. DURACION Y REGULACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43503 , F 58, S 8, H B 86678, I/A 48 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43503 , F 58, S 8, H B 86678, I/A 49 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43503 , F 58, S 8, H B 86678, I/A 49 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43503 , F 57, S 8, H B 86678, I/A 47 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43503 , F 57, S 8, H B 86678, I/A 46 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43503 , F 57, S 8, H B 86678, I/A 45 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43503 , F 57, S 8, H B 86678, I/A 45 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08