BARALDES BORRAS RAMON
Informe ejecutivo de BARALDES BORRAS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARALDES BORRAS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL A PRIMA FIXA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2017 | 22/04/2021 |
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL A PRIMA FIXA | Director General | 12/07/2017 | 22/04/2021 |
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL A PRIMA FIXA | Vocal Junta Directiva | 01/06/2016 | 09/03/2017 |
MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL A PRIMA FIXA | MBRO.JTA.DIR | 01/06/2016 | 09/03/2017 |
BERGA AUTOMOCIO SL | Apoderado | 05/05/2009 | 11/03/2015 |
FUTURAUTO SA | Apoderado | 11/05/2009 | 10/03/2015 |
VINCULACIONES DE BARALDES BORRAS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARALDES BORRAS RAMON
Empresa: MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL A PRIMA FIXA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baraldes Borras Ramon
- Tello Ruiz Antoni
Director General
- Baraldes Borras Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46367 , F 196, S 8, H B 81952, I/A 36 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-08
Empresa: MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL A PRIMA FIXA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baraldes Borras Ramon
- Tello Ruiz Antoni
Director General
- Baraldes Borras Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45350 , F 68, S 8, H B 81952, I/A 30 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Empresa: MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL A PRIMA FIXA
Apoderado Mancomunado Solidario
MBRO.JTA.DIR
- Baraldes Borras Ramon
- Satorra Grau Isidre
Vocal Junta Directiva
- Satorra Grau Isidre
- Baraldes Borras Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45350 , F 68, S 8, H B 81952, I/A 28 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Empresa: MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL MANRESA BERGA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL A PRIMA FIXA
Archivador Junta Directiva
Contador
MBRO.JTA.DIR
PRESI.JTA.DI
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
Vocal Junta Directiva
- Sala Masip Jordi
- Debant Garcia Ferran
- Baraldes Borras Ramon
- Debant Garcia Ferran
- Sanchez Sanchez Alfonso
- Almirall Bajona Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41397 , F 165, S 8, H B 81952, I/A 25 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-08
Empresa: BERGA AUTOMOCIO SL
Apoderado
- Baraldes Borras Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40528 , F 14, S 8, H B 6486, I/A 19 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Empresa: FUTURAUTO SA
Apoderado
- Baraldes Borras Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43503 , F 57, S 8, H B 86678, I/A 46 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Empresa: FUTURAUTO SA
Apoderado
- Baraldes Borras Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36961 , F 185, S 8, H B 86678, I/A 28 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-08
Empresa: BERGA AUTOMOCIO SL
Apoderado
- Baraldes Borras Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40528 , F 11, S 8, H B 6486, I/A 12 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-08
Información de BARALDES BORRAS RAMON
Mostramos los datos de BARALDES BORRAS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARALDES BORRAS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos