FURGOPAINT SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MONTERO DE CASTILLA 37
Código Postal 28210
Municipio Valdemorillo
Provincia Madrid
Razón Social FURGOPAINT SL
CIF B87450326
Capital Social 4500.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 21/12/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FURGOPAINT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FURGOPAINT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bermudez Oussadit Sofia | Apoderado | 07/12/2019 | 12/02/2021 |
Cañero Jimenez Daniel | Administrador Solidario | 04/02/2016 | 12/02/2021 |
Diaz Romero Francisco Manuel | Apoderado | 05/02/2019 | 12/02/2021 |
Lucas Lopez Francisco-alfonso | Administrador Solidario | 04/02/2016 | 12/02/2021 |
TELEFURGO SL | Socio Unico | 07/12/2017 | 13/10/2020 |
Garcia Escolar Jose Antonio | Administrador Solidario | 04/02/2016 | 18/12/2018 |
Lozano Galan Sara | Apoderado | 07/08/2017 | 18/12/2018 |
Mayo Jerez Sergio | Apoderado | 11/02/2016 | 07/08/2017 |
ACTOS BORME DE FURGOPAINT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34368 , F 27, S 8, H M 618226, I/A 15 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34368 , F 27, S 8, H M 618226, I/A 15 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34368 , F 27, S 8, H M 618226, I/A 14 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34368 , F 27, S 8, H M 618226, I/A 13 (07/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34368 , F 26, S 8, H M 618226, I/A 12 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34368 , F 26, S 8, H M 618226, I/A 11 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34368 , F 26, S 8, H M 618226, I/A 10 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
Capital Anterior: | 251.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 247.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34368 , F 25, S 8, H M 618226, I/A 9 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34368 , F 25, S 8, H M 618226, I/A 8 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34368 , F 25, S 8, H M 618226, I/A 7 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-28