FULLAHEAD CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FULLAHEAD CAPITAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/02/2015
Página Web www.bmgestionactivos.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FULLAHEAD CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FULLAHEAD CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANSADA 2002 SL | Consejero | 11/02/2015 | 03/04/2023 |
ANSADA 2002 SL | Presidente | 11/02/2015 | 03/04/2023 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 25/06/2015 | 03/04/2023 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 25/06/2015 | 03/04/2023 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 25/06/2015 | 03/04/2023 |
Palmer Arrom Andres | Vicesecretario No Consejero | 18/06/2021 | 03/04/2023 |
Palmer Arrom Andres | Apoderado Solidario | 26/10/2022 | 03/04/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 30/08/2016 | 03/04/2023 |
Quesada Garcia Andres | Representante | 11/02/2015 | 03/04/2023 |
Quesada Garcia Andres | Liquidador | 03/04/2023 | 03/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FULLAHEAD CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 136, S 8, H M 595705, I/A 13 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 136, S 8, H M 595705, I/A 13 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 136, S 8, H M 595705, I/A 13 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 136, S 8, H M 595705, I/A 13 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 136, S 8, H M 595705, I/A 13 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 136, S 8, H M 595705, I/A 12 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 136, S 8, H M 595705, I/A 11 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 135, S 8, H M 595705, I/A 10 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 135, S 8, H M 595705, I/A 9 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 135, S 8, H M 595705, I/A 9 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28