QUESADA GARCIA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de QUESADA GARCIA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUESADA GARCIA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDRES QUESADA E HIJOS SA | Vicepresidente | 18/05/2020 | |
ANDRES QUESADA E HIJOS SA | Consejero | 18/05/2020 |
VINCULACIONES DE QUESADA GARCIA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUESADA GARCIA MARIA DEL MAR
Empresa: FULLAHEAD CAPITAL SICAV
Liquidador Suplente
- Quesada Garcia Maria Del Mar
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 136, S 8, H M 595705, I/A 13 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Empresa: FULLAHEAD CAPITAL SICAV
Consejero
- ANSADA 2002 SL
- Quesada Garcia Catalina
- Quesada Garcia Maria Del Mar
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Representante
Secretario
- Quesada Garcia Maria Del Mar
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 136, S 8, H M 595705, I/A 13 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Empresa: FULLAHEAD CAPITAL SICAV
Consejero
- Quesada Garcia Maria Del Mar
Secretario
- Quesada Garcia Maria Del Mar
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33099 , F 135, S 8, H M 595705, I/A 9 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: ANDRES QUESADA E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Quesada Garcia Andres
- Quesada Garcia Catalina
- Quesada Garcia Maria Del Mar
- Quesada Garcia Piedad
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Quesada Garcia Maria Del Mar
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 116, S 8, H AL 4677, I/A 9 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-04
Empresa: ANDRES QUESADA E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Martinez Catalina
- Quesada Garcia Andres
- Quesada Garcia Catalina
- Quesada Garcia Maria Del Mar
- Quesada Garcia Piedad
- Quesada Perez Andres
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 116, S 8, H AL 4677, I/A 9 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-04
Empresa: ANDRES QUESADA E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Martinez Catalina
- Quesada Garcia Andres
- Quesada Garcia Catalina
- Quesada Garcia Maria Del Mar
- Quesada Garcia Piedad
- Quesada Perez Andres
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 116, S 8, H AL 4677, I/A 8 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-04
Información de QUESADA GARCIA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de QUESADA GARCIA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUESADA GARCIA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos