FULL PROJECTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Soto de Camarena - Sector A, 33
Código Postal 46117
Municipio Bétera
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FULL PROJECTS SL
CIF B98248305
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 22/04/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FULL PROJECTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FULL PROJECTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgos Amoros Alvaro | Apoderado Solidario | 30/06/2015 | 19/02/2018 |
Burgos Amoros Lucia | Apoderado Solidario | 30/06/2015 | 19/02/2018 |
Burgos Sanchez Francisco Javier | Administrador Unico | 04/02/2015 | 19/02/2018 |
Burgos Sanchez Francisco Javier | Liquidador Unico | 19/02/2018 | 19/02/2018 |
Burgos Sanchez Carlos Manuel | Administrador Solidario | 12/05/2010 | 04/02/2015 |
Burgos Sanchez Francisco Javier | Administrador Solidario | 12/05/2010 | 04/02/2015 |
ACTOS BORME DE FULL PROJECTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 85, S 8, H V 138697, I/A 4 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 85, S 8, H V 138697, I/A 4 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 85, S 8, H V 138697, I/A 4 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 85, S 8, H V 138697, I/A 4 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 85, S 8, H V 138697, I/A 4 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 84, S 8, H V 138697, I/A 3 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-46
- URB SOTO DE CAMARENA - SECTOR D, NUMERO 33 (BETERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 84, S 8, H V 138697, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 84, S 8, H V 138697, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 84, S 8, H V 138697, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 84, S 8, H V 138697, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46