BURGOS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de BURGOS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BURGOS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL DIARIO CV SL | Apoderado | 23/12/2020 | |
EL DIARIO CV SL | Apoderado | 03/11/2015 |
VINCULACIONES DE BURGOS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGOS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: EL DIARIO CV SL
Apoderado
- Burgos Sanchez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9683, L 6965, F 164, S 8, H V 155772, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-46
Empresa: FULL PROJECTS SL
Liquidador Unico
- Burgos Sanchez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 85, S 8, H V 138697, I/A 4 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-46
Empresa: FULL PROJECTS SL
Administrador Unico
- Burgos Sanchez Francisco Javier
Liquidador Unico
- Burgos Sanchez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 85, S 8, H V 138697, I/A 4 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-46
Empresa: EL DIARIO CV SL
Apoderado
- Burgos Sanchez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9683, L 6965, F 162, S 8, H V 155772, I/A 3 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-46
Empresa: FULL PROJECTS SL
Administrador Unico
- Burgos Sanchez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 84, S 8, H V 138697, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46
Empresa: FULL PROJECTS SL
Administrador Solidario
- Burgos Sanchez Carlos Manuel
- Burgos Sanchez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 84, S 8, H V 138697, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46
Empresa: FULL PROJECTS SL
Administrador Solidario
- Burgos Sanchez Carlos Manuel
- Burgos Sanchez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9178, L 6461, F 82, S 8, H V 138697, I/A 1 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-46
Información de BURGOS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de BURGOS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGOS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos