MINISO LIFESTYLE SPAIN SL
Dirección social Calle Jose Echegaray, 1
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINISO LIFESTYLE SPAIN SL
CIF B88081492
Capital Social 70240.0 Euros
Fecha de Constitución 12/04/2018
Nombres Anteriores
- FULHAM PARTNERS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único BILCAN GLOBAL SERVICES SL
Auditor LOBELIA AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE MINISO LIFESTYLE SPAIN SL
VINCULACIONES DE MINISO LIFESTYLE SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINISO LIFESTYLE SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cueto Alvarez De Sotomayor Ana Isabel | Apoderado | 05/02/2023 | |
LOBELIA AUDITORES SL | Auditor | 10/11/2022 | |
Rivera Castillo Ana | Apoderado | 21/12/2021 | |
De Los Angeles Nieto Cristina | Apoderado | 05/11/2021 | |
Perales Felix Maria Dolores | Apoderado | 05/11/2021 | |
BILCAN GLOBAL SERVICES SL | Administrador Unico | 04/11/2021 | |
Urrutia Cobaleda Fernando | Representante | 04/11/2021 | |
Barroeta Zuluaga Javier | Apoderado | 11/04/2019 | |
Castro Sanchez Jorge | Apoderado | 11/04/2019 | |
Gomez Mayor Maria Del Carmen | Apoderado | 11/04/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MINISO LIFESTYLE SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39017 , F 20, S 8, H M 670082, I/A 21 (05/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39017 , F 20, S 8, H M 670082, I/A 20 (05/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39017 , F 19, S 8, H M 670082, I/A 19 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39017 , F 19, S 8, H M 670082, I/A 18 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39017 , F 19, S 8, H M 670082, I/A 17 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39017 , F 18, S 8, H M 670082, I/A 16 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
- Se omitió por error en la inscripción 12ª la publicación del cese de BAYO SEVILLA SANTIAGO (Vicesecret.) y BERECIBAR MUTIOZABAL JOSE RAMON (SecreNoConsej)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39017 , F 16, S 8, H M 670082, I/A 12 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39017 , F 17, S 8, H M 670082, I/A 15 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39017 , F 17, S 8, H M 670082, I/A 14 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Capital Anterior: | 53.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 17.240,00 | Euros |
Capital Actual: | 70.240,00 | Euros |
Porcentaje: | 32,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39017 , F 17, S 8, H M 670082, I/A 13 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28