OLAVARRIETA BERNARDINO EVA
Informe ejecutivo de OLAVARRIETA BERNARDINO EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OLAVARRIETA BERNARDINO EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUTIK TELCO SL | Apoderado | 25/10/2021 | |
THE TELECOM BOUTIQUE SL | Apoderado Solidario | 30/09/2021 | |
PLATAFORMA DE RENTING TECNOLOGICO SL | Apoderado | 09/07/2021 | |
TU COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LUZ DOS TRES SL | Apoderado | 28/05/2021 | |
BUTIK ENERGIA SL | Apoderado | 27/05/2021 | |
ZWIPIT SA | Apoderado | 16/04/2021 | |
IMPERIAL TOBACCO ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 08/06/2020 | |
ALTADIS SA | Apoderado Solidario | 08/06/2020 | |
ALTERNA OPERADOR INTEGRAL SL | Apoderado Solidario | 22/05/2019 | |
THE PHONE HOUSE SPAIN SL | Apoderado | 01/03/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE OLAVARRIETA BERNARDINO EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAVARRIETA BERNARDINO EVA
Empresa: MINISO LIFESTYLE SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39017 , F 19, S 8, H M 670082, I/A 17 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: BUTIK TELCO SL
Apoderado
- Olavarrieta Bernardino Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42534 , F 56, S 8, H M 752583, I/A 6 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
Empresa: THE TELECOM BOUTIQUE SL
Apoderado Solidario
- Olavarrieta Bernardino Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38219 , F 14, S 8, H M 621810, I/A 24 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-28
Empresa: PLATAFORMA DE RENTING TECNOLOGICO SL
Apoderado
- Olavarrieta Bernardino Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42138 , F 118, S 8, H M 746034, I/A 5 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Empresa: URANOSCOPIDAE II ENERGIA SL
Apoderado
- Olavarrieta Bernardino Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41681 , F 13, S 8, H M 718121, I/A 9 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Empresa: BUTIK ENERGIA SL
Apoderado
- Olavarrieta Bernardino Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 213, S 8, H M 741286, I/A 10 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-28
Empresa: ZWIPIT SA
Apoderado
- Olavarrieta Bernardino Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40678 , F 216, S 8, H M 485522, I/A 16 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Empresa: ALTADIS SA
Apoderado Solidario
- Jorge Camarero Siguenza
- Olavarrieta Bernardino Eva
- Sultan Ruas Uriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28757 , F 37, S 8, H M 13631, I/A 463 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-28
Empresa: IMPERIAL TOBACCO ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Jorge Camarero Siguenza
- Olavarrieta Bernardino Eva
- Sultan Ruas Uriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30434 , F 116, S 8, H M 528563, I/A 29 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-28
Empresa: FLIP ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Castro Sanchez Jorge
- Llorente Hernandez De Alba Eva
- Merino Rubio Rafael
- Olavarrieta Bernardino Eva
- Perales Felix Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37614 , F 81, S 8, H M 583469, I/A 17 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-28
VER MAS ACTOS
Información de OLAVARRIETA BERNARDINO EVA
Mostramos los datos de OLAVARRIETA BERNARDINO EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAVARRIETA BERNARDINO EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos