FUERTELEBRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Llano de la Cueva, 1
Código Postal 35640
Municipio La Oliva
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUERTELEBRA SL
CIF B35833870
Capital Social 2527700.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 15/12/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FUERTELEBRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUERTELEBRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Novoa Gomez Abel Francisco | Apoderado | 18/04/2013 | 23/07/2020 |
Novoa Jurado Ruben | Administrador Solidario | 10/12/2018 | 23/07/2020 |
Novoa Jurado Ruben | Liquidador Solidario | 23/07/2020 | 23/07/2020 |
Vila Enriquez Carlos | Administrador Solidario | 10/12/2018 | 23/07/2020 |
Vila Enriquez Carlos | Liquidador Solidario | 23/07/2020 | 23/07/2020 |
LEBRA SA | Administrador Unico | 10/12/2018 |
ACTOS BORME DE FUERTELEBRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 29, S 8, H IF 4907, I/A 9 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 29, S 8, H IF 4907, I/A 9 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 29, S 8, H IF 4907, I/A 9 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 29, S 8, H IF 4907, I/A 9 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-35
- C/ LLANO DE LA CUEVA, 1-VILLAVERDE 35640 (OLIVA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 29, S 8, H IF 4907, I/A 8 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 29, S 8, H IF 4907, I/A 8 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
- Otras modificaciones estatutarias: 17. Administración y Representacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 29, S 8, H IF 4907, I/A 8 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 29, S 8, H IF 4907, I/A 8 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 29, S 8, H IF 4907, I/A 8 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 104 , F 40, S 8, H IF 4907, I/A 7 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-35