LEBRA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Llano de la Cueva, 1
Código Postal 35640
Municipio La Oliva
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social LEBRA SA
CIF A28918878
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LEBRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEBRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Novoa Jurado Ruben | Apoderado | 12/12/2014 | 14/12/2020 |
Vila Enriquez Carlos | Liquidador | 22/09/2020 | 14/12/2020 |
Novoa Jurado Ruben | Administrador Solidario | 27/09/2018 | 22/09/2020 |
Vila Enriquez Carlos | Administrador Solidario | 27/09/2018 | 22/09/2020 |
Losada Novoa Clotilde | Secretario | 12/12/2014 | 27/09/2018 |
Losada Novoa Maria Inmaculada | Consejero | 18/04/2013 | 27/09/2018 |
Novoa Jurado Ruben | Consejero | 12/12/2014 | 27/09/2018 |
Vila Rodriguez Isaac | Presidente | 12/12/2014 | 27/09/2018 |
Vila Rodriguez Isaac | Consejero | 18/04/2013 | 27/09/2018 |
CALBUCO SL | Presidente | 18/04/2013 | 12/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LEBRA SA
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 201, S 8, H IF 1868, I/A 15 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 201, S 8, H IF 1868, I/A 14 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 201, S 8, H IF 1868, I/A 14 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 201, S 8, H IF 1868, I/A 14 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-35
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios Dejar sin contenido los artículos 30 y 30 bis de los Estatutos Sociales y la disposición final de los mismos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39 , F 110, S 8, H IF 1868, I/A 13 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-35
- Otras modificaciones estatutarias: 28. Administración y Representacion. 29. Administración y Representacion. 35. Otros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39 , F 110, S 8, H IF 1868, I/A 13 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39 , F 110, S 8, H IF 1868, I/A 13 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-35
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39 , F 110, S 8, H IF 1868, I/A 13 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-35
- C/ LLANO DE LA CUEVA 1 - CHALET 2, VILLAVERDE (OLIVA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39 , F 109, S 8, H IF 1868, I/A 12 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39 , F 109, S 8, H IF 1868, I/A 12 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-35