FUENTES CAPITAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 12
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUENTES CAPITAL SA
CIF A36659605
Capital Social 7916697.6 Euros
Nombres Anteriores
- FUENTES DE MONDARIZ SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FUENTES CAPITAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUENTES CAPITAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Sanz Fernando | Administrador Concursal | 29/09/2011 | 21/01/2021 |
Solano Rodriguez-losada Francisco Javier | Apoderado | 21/01/2021 | |
Solano Rodriguez-losada Javier | Consejero Delegado Solidario | 07/04/2009 | 21/01/2021 |
Solano Rodriguez-losada Francisco Javier | Administrador Unico | 15/04/2011 | 03/01/2013 |
Aragones Gonzalez Monica | Consejero | 15/04/2011 | |
Cosmen Menendez Castañedo Jorge | Consejero | 15/04/2011 | |
De La Prida Y Lopez Oñate Cesar | Consejero | 15/04/2011 | |
De Urbina De La Quintana Alfonso | Consejero | 15/04/2011 | |
De Urbina Puertas Pablo Gabriel | Consejero | 15/04/2011 | |
Del Alcazar Silvela Diego | Consejero Delegado Solidario | 07/04/2009 | 15/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FUENTES CAPITAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29128 , F 201, S 8, H M 346663, I/A 11 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:5
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:29/07/2011
Número Procedimiento Concursal:261/11
Datos Registrales:
Tomo:
29128
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-346663
Inscripción:
11
Fecha Inscripción21/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29128 , F 201, S 8, H M 346663, I/A 11 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUENTES CAPITAL SA
Nif:A36659605
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID
Juez / Ponente:TEODORO LADRON RODA
Parte Dispositiva:
Se declara concluso el procedimiento concursal por finalización de la fase de liquidación. Cese de las limitaciones a las facultades de administración y disposición del deudor que estuvieran subsistentes. Extinción de la persona jurídica deudora. Cese de la Administración concursal
Fecha de Resolución:10/12/2020
Número Procedimiento Concursal:261/11
Datos Registrales:
Tomo:
29128
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-346663
Inscripción:
11
Fecha Inscripción21/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29128 , F 201, S 8, H M 346663, I/A 11 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29128 , F 201, S 8, H M 346663, I/A 11 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29128 , F 201, S 8, H M 346663, I/A B (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUENTES CAPITAL SA
Nif:A36659605
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:5
Juez / Ponente:DON JAVIER GARCIA MARRERO
Parte Dispositiva:
DURANTE LA FASE DE LIQUIDACION QUEDAN EN SUSPENSO LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL DEUDOR SOBRE SU PATRIMONIO
Fecha de Resolución:10/09/2012
Número Procedimiento Concursal:261/11
Datos Registrales:
Tomo:
29128
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-346663
Inscripción:
B
Fecha Inscripción03/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29128 , F 201, S 8, H M 346663, I/A B (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUENTES CAPITAL SA
Nif:A36659605
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:5
Juez / Ponente:DON JAVIER GARCIA MARRERO
Parte Dispositiva:
SE ABRE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD FUENTES CAPITAL SA
Fecha de Resolución:10/09/2012
Número Procedimiento Concursal:261/11
Datos Registrales:
Tomo:
29128
Libro:
0
Folio:
201
Hoja:
8-346663
Inscripción:
B
Fecha Inscripción03/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29128 , F 201, S 8, H M 346663, I/A B (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29128 , F 201, S 8, H M 346663, I/A B (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUENTES CAPITAL SA
Nif:A36659605
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:5
Juez / Ponente:
Parte Dispositiva:
DEVENIDO FIRME EL AUTO DE DECLARACION DE CONCURSO, POR RESOLUCION DE 24 DE OCTUBRE DE 2011, SEGUN ADICION DE LA MISMA FECHA
Fecha de Resolución:29/07/2011
Número Procedimiento Concursal:261/11
Datos Registrales:
Tomo:
29128
Libro:
0
Folio:
200
Hoja:
8-346663
Inscripción:
10
Fecha Inscripción05/12/2011
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29128 , F 200, S 8, H M 346663, I/A 10 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUENTES CAPITAL SA
Nif:A36659605
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Martinez Sanz Fernando
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:5
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:29/07/2011
Número Procedimiento Concursal:261/11
Datos Registrales:
Tomo:
19704
Libro:
0
Folio:
78
Hoja:
8-346663
Inscripción:
A
Fecha Inscripción29/09/2011
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19704 , F 78, S 8, H M 346663, I/A A (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28