FUENMAR VETERINARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Naranjos (Nucleo), S/N
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social FUENMAR VETERINARIOS SL
CIF B92989060
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades veterinarias
Fecha de Constitución 26/02/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FUENMAR VETERINARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUENMAR VETERINARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tejedor Huerta Maria Del Olvido | Administrador Unico | 22/12/2009 | 19/11/2018 |
Tejedor Huerta Maria Olvido | Liquidador | 19/11/2018 | 19/11/2018 |
Tejedor Huerta Maria Del Olvido | Administrador Solidario | 17/03/2009 | 22/12/2009 |
Toscano Ortega Rafael | Administrador Solidario | 17/03/2009 | 22/12/2009 |
ACTOS BORME DE FUENMAR VETERINARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 137, S 8, H MA100768, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 137, S 8, H MA100768, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 137, S 8, H MA100768, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 137, S 8, H MA100768, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-20-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 137, S 8, H MA100768, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 137, S 8, H MA100768, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 137, S 8, H MA100768, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 136, S 8, H MA100768, I/A 1 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-29
Dirección:C/ LOS NARANJOS S/N - URB. PUEBLO LOPEZ, Nº 8-BAJO (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:26/02/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Consulta y clínica veterinaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 136, S 8, H MA100768, I/A 1 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-29