TEJEDOR HUERTA MARIA DEL OLVIDO
Informe ejecutivo de TEJEDOR HUERTA MARIA DEL OLVIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TEJEDOR HUERTA MARIA DEL OLVIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUENMAR VETERINARIOS SL | Administrador Unico | 22/12/2009 | 19/11/2018 |
FUENMAR VETERINARIOS SL | Administrador Solidario | 17/03/2009 | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE TEJEDOR HUERTA MARIA DEL OLVIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TEJEDOR HUERTA MARIA DEL OLVIDO
Empresa: FUENMAR VETERINARIOS SL
Administrador Unico
- Tejedor Huerta Maria Del Olvido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 137, S 8, H MA100768, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-29
Empresa: FUENMAR VETERINARIOS SL
Administrador Unico
- Tejedor Huerta Maria Del Olvido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 137, S 8, H MA100768, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-29
Empresa: FUENMAR VETERINARIOS SL
Administrador Solidario
- Tejedor Huerta Maria Del Olvido
- Toscano Ortega Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 137, S 8, H MA100768, I/A 2 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-29
Empresa: FUENMAR VETERINARIOS SL
Administrador Solidario
- Tejedor Huerta Maria Del Olvido
- Toscano Ortega Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624, L 3532, F 136, S 8, H MA100768, I/A 1 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-29
Información de TEJEDOR HUERTA MARIA DEL OLVIDO
Mostramos los datos de TEJEDOR HUERTA MARIA DEL OLVIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TEJEDOR HUERTA MARIA DEL OLVIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos