FTI COMPASS LEXECON SPAIN SL - EXTINGUIDA
Razón Social FTI COMPASS LEXECON SPAIN SL
CIF B83937904
Fecha de Constitución 16/03/2004
Nombres Anteriores
- LECG CONSULTING SPAIN SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario FTI CONSULTING SPAIN SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE FTI COMPASS LEXECON SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FTI COMPASS LEXECON SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caballero Moya Enriqueta Lucia | Apoderado | 09/12/2011 | 20/02/2012 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/05/2011 | 20/02/2012 |
Freeman Catherine Mary | Apoderado | 09/12/2011 | 20/02/2012 |
FTI CONSULTING SPAIN SL | Socio Unico | 26/05/2011 | 20/02/2012 |
Gonzalez Najera Maria Esther | Apoderado | 11/11/2010 | 20/02/2012 |
Miller Eric Barnett | Administrador Solidario | 26/05/2011 | 20/02/2012 |
Morris Huw Charles | Administrador Solidario | 26/05/2011 | 20/02/2012 |
Morris Huw Charles | Apoderado | 11/11/2010 | 20/02/2012 |
Padilla Blanco Jorge | Apoderado | 11/11/2010 | 20/02/2012 |
Reno Ronald Edward | Apoderado | 09/12/2011 | 20/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FTI COMPASS LEXECON SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 112, S 8, H M 349778, I/A 20 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 112, S 8, H M 349778, I/A 20 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 112, S 8, H M 349778, I/A 20 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 111, S 8, H M 349778, I/A 19 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: LECG CONSULTING SPAIN SL
- FTI COMPASS LEXECON SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 110, S 8, H M 349778, I/A 18 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Empresa: LECG CONSULTING SPAIN SL
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 110, S 8, H M 349778, I/A 18 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Empresa: LECG CONSULTING SPAIN SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 110, S 8, H M 349778, I/A 18 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Empresa: LECG CONSULTING SPAIN SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 110, S 8, H M 349778, I/A 18 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Empresa: LECG CONSULTING SPAIN SL
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 110, S 8, H M 349778, I/A 18 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Empresa: LECG CONSULTING SPAIN SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-104-28