RENO RONALD EDWARD
Informe ejecutivo de RENO RONALD EDWARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RENO RONALD EDWARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FTI CONSULTING SPAIN SL | Presidente | 09/01/2020 | 29/12/2022 |
FTI CONSULTING SPAIN SL | Consejero | 09/01/2020 | 29/12/2022 |
FTI CONSULTING SPAIN SL | Administrador Unico | 20/11/2015 | 09/01/2020 |
FTI CONSULTING SPAIN SL | Administrador Solidario | 08/11/2010 | 25/03/2015 |
FTI COMPASS LEXECON SPAIN SL | Apoderado | 09/12/2011 | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE RENO RONALD EDWARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENO RONALD EDWARD
Empresa: FTI CONSULTING SPAIN SL
Consejero
- Dunkin Jared Ian
- Lu Curtis Pey Lin
- Reno Ronald Edward
Presidente
- Reno Ronald Edward
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42492 , F 161, S 8, H M 445656, I/A 59 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: FTI CONSULTING SPAIN SL
Consejero
- Dunkin Jared Ian
- Lu Curtis Pey Lin
- Reno Ronald Edward
Presidente
- Reno Ronald Edward
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38001 , F 79, S 8, H M 445656, I/A 38 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: FTI CONSULTING SPAIN SL
Administrador Unico
- Reno Ronald Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38001 , F 79, S 8, H M 445656, I/A 38 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: FTI CONSULTING SPAIN SL
Administrador Unico
- Reno Ronald Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27979 , F 208, S 8, H M 445656, I/A 25 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Empresa: FTI CONSULTING SPAIN SL
Administrador Solidario
- Miller Eric Barnett
- Reno Ronald Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27979 , F 207, S 8, H M 445656, I/A 24 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: FTI COMPASS LEXECON SPAIN SL
Apoderado
- Caballero Moya Enriqueta Lucia
- Freeman Catherine Mary
- Reno Ronald Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 111, S 8, H M 349778, I/A 19 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: FTI CONSULTING SPAIN SL
Administrador Solidario
- Reno Ronald Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24756 , F 194, S 8, H M 445656, I/A 9 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
Información de RENO RONALD EDWARD
Mostramos los datos de RENO RONALD EDWARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENO RONALD EDWARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos