FRV SOLAR HOLDINGS XXIII SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 40
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRV SOLAR HOLDINGS XXIII SL
CIF B01685387
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/07/2020
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario FRV DEVCO ENERGY SL
VINCULACIONES DE FRV SOLAR HOLDINGS XXIII SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRV SOLAR HOLDINGS XXIII SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvim De Sousa Marco Alexandre | Apoderado | 01/03/2021 | 03/10/2023 |
Diaz Rodriguez Luisa | Apoderado | 01/03/2021 | 03/10/2023 |
Espinosa Herrero Jose | Apoderado | 27/01/2021 | 03/10/2023 |
Espinosa Herrero Jose | Apoderado Mancomunado | 01/12/2021 | 03/10/2023 |
Fontana Gribodo Andrea | Apoderado | 27/01/2021 | 03/10/2023 |
Fontana Gribodo Andrea | Apoderado Mancomunado | 01/12/2021 | 03/10/2023 |
FRV DEVCO ENERGY SL | Socio Unico | 12/12/2022 | 03/10/2023 |
Gribodo Andrea Fontana | Apoderado | 01/03/2021 | 03/10/2023 |
Guinea Benjumea Borja | Apoderado | 27/01/2021 | 03/10/2023 |
Guinea Benjumea Borja | Apoderado Mancomunado | 01/12/2021 | 03/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRV SOLAR HOLDINGS XXIII SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40634 , F 218, S 8, H M 721080, I/A 10 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40634 , F 218, S 8, H M 721080, I/A 10 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40634 , F 218, S 8, H M 721080, I/A 9 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40634 , F 218, S 8, H M 721080, I/A 9 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40634 , F 217, S 8, H M 721080, I/A 8 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40634 , F 206, S 8, H M 721080, I/A 6 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40634 , F 204, S 8, H M 721080, I/A 5 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40634 , F 204, S 8, H M 721080, I/A 5 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40634 , F 203, S 8, H M 721080, I/A 4 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40634 , F 203, S 8, H M 721080, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28