GUINEA BENJUMEA BORJA MARIA
Informe ejecutivo de GUINEA BENJUMEA BORJA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GUINEA BENJUMEA BORJA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRV SOLAR HOLDINGS XXIII SL | Apoderado | 01/03/2021 | 03/10/2023 |
KAMINOAN SL | Administrador Mancomunado | 24/08/2021 | 02/12/2021 |
FRV LA PROVIDENCIA SL | Administrador Mancomunado | 11/10/2016 | 18/02/2020 |
FRV SOLAR HOLDINGS XVIII SL | Administrador Mancomunado | 09/07/2018 | 18/02/2020 |
VINCULACIONES DE GUINEA BENJUMEA BORJA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUINEA BENJUMEA BORJA MARIA
Empresa: KAMINOAN SL
Administrador Mancomunado
- Guinea Benjumea Borja Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42397 , F 3, S 8, H M 750334, I/A 2 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Empresa: KAMINOAN SL
Administrador Mancomunado
- Guinea Benjumea Borja Maria
- Lopez Muñoz Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42397 , F 1, S 8, H M 750334, I/A 1 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
Empresa: FRV SOLAR HOLDINGS XXIII SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40634 , F 204, S 8, H M 721080, I/A 5 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Empresa: FRV LA PROVIDENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Guinea Benjumea Borja Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39407 , F 201, S 8, H M 630663, I/A 10 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Empresa: FRV SOLAR HOLDINGS XVIII SL
Administrador Mancomunado
- Guinea Benjumea Borja Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37889 , F 155, S 8, H M 674756, I/A 5 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Empresa: FRV SOLAR HOLDINGS XVIII SL
Administrador Mancomunado
- Guinea Benjumea Borja Maria
- Martin-pliego Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37889 , F 151, S 8, H M 674756, I/A 1 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Empresa: FRV LA PROVIDENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Guinea Benjumea Borja Maria
- Martin-pliego Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35067 , F 189, S 8, H M 630663, I/A 1 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Información de GUINEA BENJUMEA BORJA MARIA
Mostramos los datos de GUINEA BENJUMEA BORJA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUINEA BENJUMEA BORJA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos