FRUTAS LAZARO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cllja Quinteros, 2
Código Postal 14003
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social FRUTAS LAZARO SA
CIF A14020366
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FRUTAS LAZARO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRUTAS LAZARO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lazaro Colas Maria Carmen | Apoderado Solidario | 12/04/2010 | 22/08/2023 |
Lazaro Colas Maria Carmen | Secretario | 29/01/2009 | 22/08/2023 |
Lazaro Colas Maria Carmen | Consejero | 29/01/2009 | 22/08/2023 |
Lazaro Colas Maria Carmen | Liquidador Solidario | 22/08/2023 | 22/08/2023 |
Lazaro Colas Maria Isabel | Apoderado Solidario | 12/04/2010 | 22/08/2023 |
Lazaro Colas Maria Isabel | Presidente | 29/01/2009 | 22/08/2023 |
Lazaro Colas Maria Isabel | Consejero | 29/01/2009 | 22/08/2023 |
Lazaro Colas Maria Isabel | Liquidador Solidario | 22/08/2023 | 22/08/2023 |
Lazaro Colas Maria Virginia | Consejero | 29/01/2009 | 22/08/2023 |
Lazaro Colas Maria Virginia | Liquidador Solidario | 22/08/2023 | 22/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRUTAS LAZARO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 117, S 8, H CO 2766, I/A 19 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 117, S 8, H CO 2766, I/A 19 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-14
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 117, S 8, H CO 2766, I/A 19 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-14
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 117, S 8, H CO 2766, I/A 19 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-14
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 116, S 8, H CO 2766, I/A 18 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-14
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 116, S 8, H CO 2766, I/A 17 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2012)
CVE: BORME-B-2012-45-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-28-14
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 114, S 8, H CO 2766, I/A 16 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-14
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-174-14