LAZARO COLAS MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de LAZARO COLAS MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAZARO COLAS MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS LAZARO SA | Apoderado Solidario | 12/04/2010 | 22/08/2023 |
FRUTAS LAZARO SA | Presidente | 29/01/2009 | 22/08/2023 |
FRUTAS LAZARO SA | Consejero | 29/01/2009 | 22/08/2023 |
FRUTAS LAZARO SA | Liquidador Solidario | 22/08/2023 | 22/08/2023 |
FRUTAS LAZARO SA | Consejero Delegado Solidario | 29/01/2009 |
VINCULACIONES DE LAZARO COLAS MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAZARO COLAS MARIA ISABEL
Empresa: FRUTAS LAZARO SA
Liquidador Solidario
- Lazaro Colas Maria Carmen
- Lazaro Colas Maria Isabel
- Lazaro Colas Maria Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 117, S 8, H CO 2766, I/A 19 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-14
Empresa: FRUTAS LAZARO SA
Consejero
- Lazaro Colas Maria Carmen
- Lazaro Colas Maria Isabel
- Lazaro Colas Maria Virginia
Presidente
- Lazaro Colas Maria Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 117, S 8, H CO 2766, I/A 19 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-14
Empresa: FRUTAS LAZARO SA
Consejero
- Lazaro Colas Maria Carmen
- Lazaro Colas Maria Isabel
- Lazaro Colas Maria Virginia
Presidente
- Lazaro Colas Maria Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 116, S 8, H CO 2766, I/A 18 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-14
Empresa: FRUTAS LAZARO SA
Consejero
- Lazaro Colas Maria Carmen
- Lazaro Colas Maria Isabel
- Lazaro Colas Maria Virginia
Presidente
- Lazaro Colas Maria Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 116, S 8, H CO 2766, I/A 17 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-14
Empresa: FRUTAS LAZARO SA
Apoderado Solidario
- Lazaro Colas Maria Carmen
- Lazaro Colas Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 114, S 8, H CO 2766, I/A 16 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-14
Empresa: FRUTAS LAZARO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Lazaro Colas Maria Carmen
- Lazaro Colas Maria Isabel
- Lazaro Colas Maria Virginia
Presidente
- Lazaro Colas Maria Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 114, S 8, H CO 2766, I/A 14 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-14
Empresa: FRUTAS LAZARO SA
Consejero Delegado Solidario
- Lazaro Colas Maria Isabel
- Lazaro Colas Maria Virginia
Consejero
- Lazaro Colas Maria Carmen
- Lazaro Colas Maria Isabel
- Lazaro Colas Maria Virginia
- Lazaro Lazaro Concepcion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 114, S 8, H CO 2766, I/A 14 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-14
Información de LAZARO COLAS MARIA ISABEL
Mostramos los datos de LAZARO COLAS MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAZARO COLAS MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos