FRUITFILOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social FRUITFILOS SA
CIF A38439758
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor CIC AUDIT SL
VINCULACIONES DE FRUITFILOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRUITFILOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catala Buscall David Juan | Apoderado Mancomunado | 02/06/2011 | 07/02/2013 |
Catala Buscall Jordi Dominec | Apoderado Mancomunado | 02/06/2011 | 07/02/2013 |
Catala Buscall Marta Rosa | Apoderado Mancomunado | 02/06/2011 | 07/02/2013 |
Catala Majos Domingo Jose | Administrador Solidario | 16/12/2011 | 07/02/2013 |
Catala Majos Jose Ramon | Administrador Solidario | 16/12/2011 | 07/02/2013 |
Catala Pique Domingo Jose | Apoderado Mancomunado | 02/06/2011 | 07/02/2013 |
CIC AUDIT SL | Auditor | 16/12/2011 | 07/02/2013 |
ACTOS BORME DE FRUITFILOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 77, S 8, H TF 14267, I/A 15 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 77, S 8, H TF 14267, I/A 15 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-38
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 77, S 8, H TF 14267, I/A 14 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 77, S 8, H TF 14267, I/A 13 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 77, S 8, H TF 14267, I/A 13 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 150, S 8, H TF 14267, I/A 12 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-38