FRIPOR SL - EXTINGUIDA
Municipio Oleiros
Provincia A Coruña
Razón Social FRIPOR SL
CIF B15128143
Capital Social 91594.24 Euros
Actividad Procesado y conservación de carne
Página Web www.fripor.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Avicola De Galicia
Auditor RSM SPAIN AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE FRIPOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRIPOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avicola De Galicia | Socio Unico | 29/11/2022 | 16/08/2023 |
Carreira Rico Jesus | Apoderado Mancomunado | 21/08/2017 | 16/08/2023 |
Carreira Rico Jesus | Apoderado Mancomunado | 27/09/2016 | 16/08/2023 |
Chia Forradellas Maria Carmen | Apoderado | 30/01/2019 | 16/08/2023 |
Pedros Riasol Josep | Apoderado Solidario | 24/04/2020 | 16/08/2023 |
Perez Garcia Manuel | Apoderado Mancomunado | 27/09/2016 | 16/08/2023 |
PLETA AUDITORES SLP | Auditor | 27/09/2016 | 16/08/2023 |
Rebes Gonzalez Nandin Buenaventura | Secretario | 27/09/2016 | 16/08/2023 |
Rodriguez Casariego Gerardo | Consejero | 27/09/2016 | 16/08/2023 |
Rodriguez Casariego Gerardo | Consejero Delegado | 29/11/2022 | 16/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRIPOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 63, S 8, H C 7130, I/A 28 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 63, S 8, H C 7130, I/A 28 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-15
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 63, S 8, H C 7130, I/A 28 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-15
- Otras modificaciones estatutarias: 7º. Acciones/Participaciones.-. 10. Otros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 121, S 8, H C 7130, I/A 27 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-15
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 121, S 8, H C 7130, I/A 27 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 121, S 8, H C 7130, I/A 27 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 121, S 8, H C 7130, I/A 27 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-15
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 121, S 8, H C 7130, I/A 26 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 121, S 8, H C 7130, I/A 26 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 121, S 8, H C 7130, I/A 25 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-15