CARREIRA RICO JESUS
Informe ejecutivo de CARREIRA RICO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARREIRA RICO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIPOR SL | Apoderado Mancomunado | 21/08/2017 | 16/08/2023 |
FRIPOR SL | Apoderado Mancomunado | 27/09/2016 | 16/08/2023 |
FRIPOR SL | Presidente | 27/09/2016 | 29/11/2022 |
FRIPOR SL | Consejero Delegado | 27/09/2016 | 29/11/2022 |
FRIPOR SL | Consejero | 27/09/2016 | 29/11/2022 |
FRIPOR SL | Administrador Unico | 27/09/2016 |
VINCULACIONES DE CARREIRA RICO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARREIRA RICO JESUS
Empresa: FRIPOR SL
Consejero Delegado
- Carreira Rico Jesus
Consejero
- Carreira Rico Jesus
Presidente
- Carreira Rico Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 121, S 8, H C 7130, I/A 27 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-15
Empresa: FRIPOR SL
Consejero Delegado
- Carreira Rico Jesus
Consejero
- Carreira Rico Jesus
- Rodriguez Casariego Gerardo
- Sole Rocaspara Josep
Presidente
- Carreira Rico Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 119, S 8, H C 7130, I/A 23 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-15
Empresa: FRIPOR SL
Apoderado Mancomunado
- Carreira Rico Jesus
- Sabio Fidalgo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 26, S 8, H C 7130, I/A 18 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-15
Empresa: FRIPOR SL
Apoderado Mancomunado
- Carreira Rico Jesus
- Perez Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2631 , F 24, S 8, H C 7130, I/A 15 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-15
Empresa: FRIPOR SL
Auditor
Consejero Delegado
- Carreira Rico Jesus
Consejero
- Carreira Rico Jesus
- Rodriguez Casariego Gerardo
- Sole Rocaspara Josep
Presidente
- Carreira Rico Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1273 , F 28, S 8, H C 7130, I/A 13 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-15
Empresa: FRIPOR SL
Administrador Unico
- Carreira Rico Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1273 , F 28, S 8, H C 7130, I/A 13 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-15
Información de CARREIRA RICO JESUS
Mostramos los datos de CARREIRA RICO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARREIRA RICO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos