FRIGORIFICOS DE EXPORTACION E IMPORTACION DEL PUERTO DE VALENCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de la Pau, 31
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRIGORIFICOS DE EXPORTACION E IMPORTACION DEL PUERTO DE VALENCIA SL
CIF B46031183
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FRIGORIFICOS DE EXPORTACION E IMPORTACION DEL PUERTO DE VALENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRIGORIFICOS DE EXPORTACION E IMPORTACION DEL PUERTO DE VALENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Trenor Fos Juan Luis | Administrador Solidario | 11/06/2010 | 30/06/2016 |
Gomez Trenor Verges Javier | Apoderado Mancomunado | 07/01/2009 | 30/06/2016 |
Gomez Trenor Verges Javier | Administrador Solidario | 11/06/2010 | 30/06/2016 |
Ramirez Corrons German | Apoderado Mancomunado | 07/01/2009 | 30/06/2016 |
Rosello Garcia Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 07/01/2009 | 30/06/2016 |
Gomez-trenor Fos Jose Manuel | Consejero | 11/06/2010 | |
Gomez Trenor Fos Juan Luis | Secretario | 11/06/2010 | |
Gomez Trenor Fos Juan Luis | Consejero | 11/06/2010 | |
Gomez Trenor Verges Javier | Presidente | 11/06/2010 | |
Gomez Trenor Verges Javier | Consejero | 11/06/2010 |
ACTOS BORME DE FRIGORIFICOS DE EXPORTACION E IMPORTACION DEL PUERTO DE VALENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3471, L 784, F 210, S 8, H V 10886, I/A 49 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3471, L 784, F 210, S 8, H V 10886, I/A 49 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-46
- C/ DE LA PAZ 31 4 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3471, L 784, F 210, S 8, H V 10886, I/A 48 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-159-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3471, L 784, F 210, S 8, H V 10886, I/A 47 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3471, L 784, F 210, S 8, H V 10886, I/A 47 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3471, L 784, F 210, S 8, H V 10886, I/A 47 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-186-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3471, L 784, F 209, S 8, H V 10886, I/A 46 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-46