ROSELLO GARCIA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ROSELLO GARCIA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ROSELLO GARCIA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES VALENCIANAS SL | Apoderado Mancomunado | 25/05/2016 | 07/06/2022 |
EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES VALENCIANAS SL | Apoderado Solidario | 25/05/2016 | 07/06/2022 |
EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES VALENCIANAS SL | Apoderado Solidario | 07/06/2022 | |
DOSVAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2016 | 02/06/2022 |
EUCLIDES SL | Administrador Solidario | 16/05/2016 | 29/06/2018 |
VARENY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/10/2016 | 29/06/2018 |
VALVEGA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/10/2016 | 29/06/2018 |
CONGELACION Y REFRIGERACION DE ALIMENTOS SL | Apoderado Mancomunado | 29/12/2008 | 30/06/2016 |
FRIGORIFICOS DE EXPORTACION E IMPORTACION DEL PUERTO DE VALENCIA SL | Apoderado Mancomunado | 07/01/2009 | 30/06/2016 |
EUCLIDES SL | Administrador Unico | 16/05/2016 |
VINCULACIONES DE ROSELLO GARCIA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSELLO GARCIA JOSE MARIA
Apoderado Mancomunado
- Rosello Garcia Jose Maria
Apoderado Solidario
- Rosello Garcia Jose Maria
- Rosello Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10920, L 8198, F 3, S 8, H V 16454, I/A 67 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-46
Empresa: DOSVAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rosello Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10740, L 8020, F 52, S 8, H V 2505, I/A 53 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-46
Empresa: VALVEGA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Trenor Verges Javier
- Pastor Grau Alfonso
- Rosello Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703, L 1015, F 37, S 8, H V 13924, I/A 34 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-46
Empresa: VARENY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Trenor Verges Javier
- Pastor Grau Alfonso
- Rosello Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652, L 964, F 196, S 8, H V 13256, I/A 36 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-46
Apoderado Mancomunado
- Gomez Trenor Verges Javier
- Pastor Grau Alfonso
- Rosello Garcia Jose Maria
Apoderado Solidario
- Gomez Trenor Verges Javier
- Pastor Grau Alfonso
- Rosello Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899, L 1211, F 49, S 8, H V 16454, I/A 42 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-46
Empresa: EUCLIDES SL
Administrador Solidario
- Gomez Trenor Fos Juan Luis
- Rosello Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8546, L 5835, F 221, S 8, H V 117207, I/A 5 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-46
Empresa: EUCLIDES SL
Administrador Unico
- Rosello Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8546, L 5835, F 221, S 8, H V 117207, I/A 5 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-46
Empresa: DOSVAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rosello Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852, L 168, F 66, S 8, H V 2505, I/A 41 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-46
Apoderado Mancomunado
- Gomez Trenor Verges Javier
- Ramirez Corrons German
- Rosello Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3471, L 784, F 209, S 8, H V 10886, I/A 46 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-46
Apoderado Mancomunado
- Gomez Trenor Verges Javier
- Ramirez Corrons German
- Rosello Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3941, L 1253, F 165, S 8, H V 11794, I/A 64 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-46
Información de ROSELLO GARCIA JOSE MARIA
Mostramos los datos de ROSELLO GARCIA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSELLO GARCIA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos