FRIENDS CAFE LLEIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça Ricard Viñes, 9
Código Postal 25006
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRIENDS CAFE LLEIDA SL
CIF B25820218
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/12/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FRIENDS CAFE LLEIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRIENDS CAFE LLEIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bañeres Reñe Sandra Miriam | Administrador Solidario | 29/01/2020 | 06/09/2021 |
Bañeres Reñe Sandra Miriam | Liquidador | 06/09/2021 | 06/09/2021 |
Naranjo Orozco Farley | Administrador Solidario | 29/01/2020 | 06/09/2021 |
Suarez Lasheras Vanesa | Administrador Solidario | 29/01/2020 | 06/09/2021 |
Naranjo Orozco Farley | Administrador Unico | 11/01/2017 | 29/01/2020 |
ACTOS BORME DE FRIENDS CAFE LLEIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 205, S 8, H L 29983, I/A 3 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 205, S 8, H L 29983, I/A 3 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 205, S 8, H L 29983, I/A 3 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-25
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 205, S 8, H L 29983, I/A 3 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-25
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 204, S 8, H L 29983, I/A 2 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 204, S 8, H L 29983, I/A 2 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 204, S 8, H L 29983, I/A 2 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 201, S 8, H L 29983, I/A 1 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-25
Dirección:PLAZA RICARD VIÑES 9 BAJOS (LLEIDA)
Comienzo de operaciones:21/12/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La explotación, en régimen de propiedad o arrendamiento, de bares, cafeterías, restaurantes y demás negocios de hostelería y restauración en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 201, S 8, H L 29983, I/A 1 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-25