NARANJO OROZCO FARLEY
Informe ejecutivo de NARANJO OROZCO FARLEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NARANJO OROZCO FARLEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLAMINADURES TOT BO SL | Administrador Solidario | 13/04/2015 |
VINCULACIONES DE NARANJO OROZCO FARLEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NARANJO OROZCO FARLEY
Empresa: FRIENDS CAFE LLEIDA SL
Administrador Solidario
- Bañeres Reñe Sandra Miriam
- Naranjo Orozco Farley
- Suarez Lasheras Vanesa
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 205, S 8, H L 29983, I/A 3 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-25
Empresa: SLOV WORLDWIDE BUSINESS SL
Administrador Unico
- Naranjo Orozco Farley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 160, S 8, H L 31326, I/A 2 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-25
Empresa: FRIENDS CAFE LLEIDA SL
Administrador Solidario
- Bañeres Reñe Sandra Miriam
- Naranjo Orozco Farley
- Suarez Lasheras Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 204, S 8, H L 29983, I/A 2 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-25
Empresa: FRIENDS CAFE LLEIDA SL
Administrador Unico
- Naranjo Orozco Farley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 204, S 8, H L 29983, I/A 2 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-25
Empresa: SLOV WORLDWIDE BUSINESS SL
Administrador Unico
- Naranjo Orozco Farley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 159, S 8, H L 31326, I/A 1 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-25
Empresa: FRIENDS CAFE LLEIDA SL
Administrador Unico
- Naranjo Orozco Farley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 201, S 8, H L 29983, I/A 1 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-25
Empresa: LLAMINADURES TOT BO SL
Administrador Solidario
- Bañeres Reñe Sandra Miriam
- Naranjo Orozco Farley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 100, S 8, H L 28425, I/A 1 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-25
Información de NARANJO OROZCO FARLEY
Mostramos los datos de NARANJO OROZCO FARLEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NARANJO OROZCO FARLEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos