FRAPIRIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Andres Mellado, 50
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FRAPIRIS SL
CIF B82401985
Capital Social 356195.83 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario FRAPEMA SA
VINCULACIONES DE FRAPIRIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRAPIRIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francos Fernandez Borja | Consejero | 16/12/2013 | 23/12/2021 |
Francos Fernandez Borja | Consejero Delegado Mancomunado | 16/12/2013 | 23/12/2021 |
Francos Fernandez Borja | Vicesecret. | 16/12/2013 | 23/12/2021 |
Francos Fernandez Susana | Consejero | 16/12/2013 | 23/12/2021 |
Francos Sevilla Francisco Jose | Presidente | 16/12/2013 | 23/12/2021 |
Francos Sevilla Francisco Jose | Consejero | 16/12/2013 | 23/12/2021 |
Francos Sevilla Francisco Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 16/12/2013 | 23/12/2021 |
Francos Sevilla Maria Del Pilar | Consejero | 16/12/2013 | 23/12/2021 |
FRAPEMA SA | Socio Unico | 30/03/2016 | 23/12/2021 |
Jimenez Muñoz Carlos | Secretario No Consejero | 16/12/2013 | 23/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRAPIRIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14477 , F 106, S 8, H M 239441, I/A 9 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14477 , F 106, S 8, H M 239441, I/A 9 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14477 , F 106, S 8, H M 239441, I/A 9 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14477 , F 105, S 8, H M 239441, I/A 8 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Capital Anterior: | 506.334,67 | Euros |
Disminución de capital | 150.138,84 | Euros |
Capital Actual: | 356.195,83 | Euros |
Porcentaje: | 29,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14477 , F 105, S 8, H M 239441, I/A 7 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14477 , F 104, S 8, H M 239441, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14477 , F 104, S 8, H M 239441, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-226-28