FRANCOS SEVILLA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de FRANCOS SEVILLA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCOS SEVILLA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCOS-SEVILLA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 12/05/2021 | |
FRANCOS-SEVILLA SL | Administrador Solidario | 06/05/2021 | |
FRANCOS-SEVILLA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2015 | |
FRANCOS-SEVILLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2015 | |
FRAPEMA GESTION SL | Consejero | 10/12/2013 | |
FRAPEMA INVERSIONES SL | Consejero | 10/12/2013 |
VINCULACIONES DE FRANCOS SEVILLA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCOS SEVILLA MARIA DEL PILAR
Empresa: FRAPIRIS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Francos Fernandez Borja
- Francos Fernandez Susana
- Francos Sevilla Francisco Jose
- Francos Sevilla Maria Del Pilar
- Sanchez Francos Idoia
- Sanchez Francos Isaac Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14477 , F 106, S 8, H M 239441, I/A 9 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Administrador Solidario
- Francos Sevilla Francisco Jose
- Francos Sevilla Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24294 , F 5, S 8, H M 436760, I/A 4 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: FRANCOS-SEVILLA SL
Administrador Solidario
- Francos Sevilla Francisco Jose
- Francos Sevilla Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22227 , F 14, S 8, H M 396734, I/A 6 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Empresa: FRANCOS-SEVILLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francos Sevilla Francisco Jose
- Francos Sevilla Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22227 , F 12, S 8, H M 396734, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francos Sevilla Francisco Jose
- Francos Sevilla Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24294 , F 4, S 8, H M 436760, I/A 2 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
Empresa: FRAPEMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Francos Fernandez Borja
- Francos Fernandez Susana
- Francos Sevilla Francisco Jose
- Francos Sevilla Maria Del Pilar
- Sanchez Francos Idoia
- Sanchez Francos Isaac Jesus
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22248 , F 115, S 8, H M 3429, I/A 11 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Empresa: FRAPEMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Francos Fernandez Borja
- Francos Fernandez Susana
- Francos Sevilla Francisco Jose
- Francos Sevilla Maria Del Pilar
- Sanchez Francos Idoia
- Sanchez Francos Isaac Jesus
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22248 , F 114, S 8, H M 3429, I/A 10 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: FRAPIRIS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Francos Fernandez Borja
- Francos Fernandez Susana
- Francos Sevilla Francisco Jose
- Francos Sevilla Maria Del Pilar
- Sanchez Francos Idoia
- Sanchez Francos Isaac Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14477 , F 104, S 8, H M 239441, I/A 6 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: FRAPEMA INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Francos Fernandez Borja
- Francos Fernandez Susana
- Francos Sevilla Francisco Jose
- Francos Sevilla Maria Del Pilar
- Sanchez Francos Idoia
- Sanchez Francos Isaac Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22289 , F 185, S 8, H M 397907, I/A 5 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Empresa: FRAPEMA GESTION SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Francos Fernandez Borja
- Francos Fernandez Susana
- Francos Sevilla Francisco Jose
- Francos Sevilla Maria Del Pilar
- Sanchez Francos Idoia
- Sanchez Francos Isaac Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22289 , F 68, S 8, H M 397915, I/A 2 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Información de FRANCOS SEVILLA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de FRANCOS SEVILLA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCOS SEVILLA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos