LA POSTURA BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lujan Perez, 22
Código Postal 38670
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA POSTURA BUSINESS SL
CIF B76605542
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/05/2013
Nombres Anteriores
- FRANCE RENTAPART SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lecubin Francois Marc
VINCULACIONES DE LA POSTURA BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA POSTURA BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lecubin Francois Marc | Liquidador | 19/12/2016 | 19/12/2016 |
Lecubin Francois Marc | Socio Unico | 25/06/2013 | 19/12/2016 |
Lecubin Francois Marc | Administrador Unico | 25/06/2013 | 19/12/2016 |
ACTOS BORME DE LA POSTURA BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 140, S 8, H TF 52085, I/A 3 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 140, S 8, H TF 52085, I/A 3 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 140, S 8, H TF 52085, I/A 3 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 140, S 8, H TF 52085, I/A 3 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-38
Empresa: FRANCE RENTAPART SL
- LA POSTURA BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 140, S 8, H TF 52085, I/A 2 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-38
Empresa: FRANCE RENTAPART SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 138, S 8, H TF 52085, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Empresa: FRANCE RENTAPART SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 138, S 8, H TF 52085, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Empresa: FRANCE RENTAPART SL
Dirección:C/ LUJAN PEREZ 22 BAJO - EDIFICIO VERA I (ADEJE)
Comienzo de operaciones:21/05/13
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:1) Actividades de Hostelería. El desarrollo y realización de todas las actividades de tito turístico, tales como la construcción y explotación de Hoteles tanto propios como ajenos, al igual, que apartamentos, residencias, restaurantes, cafeterías, y cualquier otra actividad conexa o relacionada con
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 138, S 8, H TF 52085, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38