FOTOVOLTAICA TARAZONA NUEVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOTOVOLTAICA TARAZONA NUEVE SL
CIF B98026131
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 03/04/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FOTOVOLTAICA TARAZONA NUEVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTOVOLTAICA TARAZONA NUEVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Espinosa Balaca Manuel | Administrador Solidario | 08/02/2022 | 02/03/2022 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 08/02/2022 | 02/03/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOTOVOLTAICA TARAZONA NUEVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43022 , F 4, S 8, H M 469386, I/A 8 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43022 , F 4, S 8, H M 469386, I/A 8 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43022 , F 3, S 8, H M 469386, I/A 7 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26039 , F 27, S 8, H M 469386, I/A 6 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
- C/ JENNER 3 - 4ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26039 , F 24, S 8, H M 469386, I/A 5 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26039 , F 24, S 8, H M 469386, I/A 5 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
- Otras modificaciones estatutarias: Refundición de los Estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26039 , F 24, S 8, H M 469386, I/A 5 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26039 , F 24, S 8, H M 469386, I/A 5 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26039 , F 24, S 8, H M 469386, I/A 5 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26039 , F 24, S 8, H M 469386, I/A 5 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28