Q-ENERGY CETUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social Q-ENERGY CETUS SL
CIF B05276431
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/03/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario TECNICA UNIVERSAL SOLAR SA
VINCULACIONES DE Q-ENERGY CETUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE Q-ENERGY CETUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado | 08/04/2021 | 02/03/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 08/04/2021 | 02/03/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado | 08/04/2021 | 02/03/2022 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Apoderado | 08/04/2021 | 02/03/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 08/04/2021 | 02/03/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado | 08/04/2021 | 02/03/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 08/04/2021 | 02/03/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 08/04/2021 | 02/03/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 08/04/2021 | 02/03/2022 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 08/04/2021 | 02/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE Q-ENERGY CETUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 140, S 8, H M 738368, I/A 6 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 140, S 8, H M 738368, I/A 6 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 140, S 8, H M 738368, I/A 5 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 140, S 8, H M 738368, I/A 4 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 140, S 8, H M 738368, I/A 4 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 139, S 8, H M 738368, I/A 3 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 136, S 8, H M 738368, I/A 2 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 133, S 8, H M 738368, I/A 1 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Dirección:C/ JENNER 3 4ª (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/03/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El desarrollo y promoción de proyectos energéticos, la compra, venta, importación, exportación, distribución, suministro, y comercialización de los equipos necesarios para la producción de energía eléctrica. Realizar estudios económicos, contables, de mercado, sociológicos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41682 , F 133, S 8, H M 738368, I/A 1 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28