FOTOVOLTAICA TARAZONA DIEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOTOVOLTAICA TARAZONA DIEZ SL
CIF B98026206
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-ENERGY CETUS SL
VINCULACIONES DE FOTOVOLTAICA TARAZONA DIEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTOVOLTAICA TARAZONA DIEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Espinosa Balaca Manuel | Administrador Solidario | 10/01/2022 | 02/03/2022 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 10/01/2022 | 02/03/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado Solidario | 09/02/2022 | 02/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOTOVOLTAICA TARAZONA DIEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 190, S 8, H M 466711, I/A 6 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 190, S 8, H M 466711, I/A 6 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 189, S 8, H M 466711, I/A 5 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 185, S 8, H M 466711, I/A 4 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
- C/ JENNER 3 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 182, S 8, H M 466711, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 182, S 8, H M 466711, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
- Otras modificaciones estatutarias: APROBACION DE NUEVOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 182, S 8, H M 466711, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 182, S 8, H M 466711, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 182, S 8, H M 466711, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25891 , F 182, S 8, H M 466711, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28