FOTOVOLTAICA EL CASTILLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Ossa de Montiel, Km. 2
Código Postal 02600
Municipio Villarrobledo
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOTOVOLTAICA EL CASTILLO SL
CIF B02491587
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 07/08/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FOTOVOLTAICA EL CASTILLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTOVOLTAICA EL CASTILLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jerez Ballesteros Miguel | Liquidador Solidario | 29/12/2014 | 29/12/2014 |
Jerez Ballesteros Miguel | Consejero Delegado Solidario | 02/09/2009 | 29/12/2014 |
Jerez Ballesteros Miguel | Consejero | 02/09/2009 | 29/12/2014 |
Ortiz Martinez Manuel Vicente | Consejero | 02/09/2009 | 29/12/2014 |
Parra Cebrian Vicente | Presidente | 02/09/2009 | 29/12/2014 |
Parra Cebrian Vicente | Consejero | 02/09/2009 | 29/12/2014 |
Villodre Rus Constancio | Liquidador Solidario | 29/12/2014 | 29/12/2014 |
Villodre Rus Constancio | Secretario | 02/09/2009 | 29/12/2014 |
Villodre Rus Constancio | Consejero Delegado Solidario | 02/09/2009 | 29/12/2014 |
Villodre Rus Constancio | Consejero | 02/09/2009 | 29/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOTOVOLTAICA EL CASTILLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888, L 652, F 30, S 8, H AB 20891, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888, L 652, F 30, S 8, H AB 20891, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-02
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888, L 652, F 30, S 8, H AB 20891, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-02
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888, L 652, F 30, S 8, H AB 20891, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-152-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-02
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888, L 652, F 29, S 8, H AB 20891, I/A 1 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-02
Dirección:CTRA DE LA OSSA Km 2 (VILLARROBLEDO)
Comienzo de operaciones:07/08/09
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:1.- El montaje e instalación de la maquinaria y artefactos necesarios parala producción de energía fotovoltaica o cualquier otra energía renovable; así como del tendido o líneas necesarias para su transporte y evacuación. 2.- La compra y venta de las mercancías necesarias para dichos montajes e ins
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888, L 652, F 29, S 8, H AB 20891, I/A 1 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-02