ORTIZ MARTINEZ MANUEL VICENTE
Informe ejecutivo de ORTIZ MARTINEZ MANUEL VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ORTIZ MARTINEZ MANUEL VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOYA VINOS Y VIÑEDOS SL | Apoderado | 17/09/2024 | |
FOTOVOLTAICA EL CASTILLO SL | Consejero | 02/09/2009 | 29/12/2014 |
VIÑEDOS Y BODEGAS EL CASTILLO SL | Vicepresidente | 20/11/2009 | |
VIÑEDOS Y BODEGAS EL CASTILLO SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 20/11/2009 | |
VIÑEDOS Y BODEGAS EL CASTILLO SL | Consejero | 20/11/2009 |
VINCULACIONES DE ORTIZ MARTINEZ MANUEL VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ MARTINEZ MANUEL VICENTE
Empresa: GOYA VINOS Y VIÑEDOS SL
Apoderado
- Ortiz Martinez Manuel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 31923, I/A 8 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-50
Empresa: FOTOVOLTAICA EL CASTILLO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jerez Ballesteros Miguel
- Ortiz Martinez Manuel Vicente
- Parra Cebrian Vicente
- Villodre Rus Constancio
- Villodre Rus Jose Antonio
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888, L 652, F 30, S 8, H AB 20891, I/A 2 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-02
Empresa: VIÑEDOS Y BODEGAS EL CASTILLO SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Ortiz Martinez Manuel Vicente
Consejero
- Ortiz Martinez Manuel Vicente
Vicepresidente
- Ortiz Martinez Manuel Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851, L 615, F 182, S 8, H AB 13140, I/A 9 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-02
Empresa: FOTOVOLTAICA EL CASTILLO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jerez Ballesteros Miguel
- Ortiz Martinez Manuel Vicente
- Parra Cebrian Vicente
- Villodre Rus Constancio
- Villodre Rus Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888, L 652, F 29, S 8, H AB 20891, I/A 1 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-02
Información de ORTIZ MARTINEZ MANUEL VICENTE
Mostramos los datos de ORTIZ MARTINEZ MANUEL VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ MARTINEZ MANUEL VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos