FOTOBLAN SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOTOBLAN SOLAR SL
CIF B84946466
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 12/01/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario FSL ISSUER SA
VINCULACIONES DE FOTOBLAN SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTOBLAN SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 18/06/2012 | 09/10/2020 |
Benjumea Benjumea Jose | Apoderado | 03/06/2011 | 09/10/2020 |
Benjumea Benjumea Rafael | Apoderado | 03/06/2011 | 09/10/2020 |
Berges Del Estal Mariano | Apoderado | 03/06/2011 | 09/10/2020 |
Cervera Medina Pilar | Apoderado | 18/06/2012 | 09/10/2020 |
Ferragut Bosqued Arantxa | Apoderado | 09/10/2020 | |
FSL ISSUER SA | Socio Unico | 29/07/2020 | 09/10/2020 |
FSL ISSUER SA | Administrador Unico | 29/07/2020 | 09/10/2020 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 18/06/2012 | 09/10/2020 |
Guinea Benjumea Borja | Apoderado | 03/06/2011 | 09/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOTOBLAN SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40675 , F 38, S 8, H M 425530, I/A 21 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40675 , F 38, S 8, H M 425530, I/A 21 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Apoderado
- Asuero Resusta Vicente
- Benjumea Benjumea Jose
- Benjumea Benjumea Rafael
- Berges Del Estal Mariano
- Cervera Medina Pilar
- Ferragut Bosqued Arantxa
- Gimenez Soriano Pablo
- Guinea Benjumea Borja
- Higuero Jimenez Tristan Jacobo
- Huergo Cruzado Javier
- Jimenez Fernandez Bugallal Francisco
- Jimenez Fernandez Bugallal Francisco
- Lopez Cabrera Elena
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Michelena Izquierdo Pedro
- Olaguibel Amich Iñigo
- Perez Marcos Oscar
- Reina Hinojar Rafael
- Sagi- Vela Grande Daniel
- Salinas Loring Fernando
- Valencia Muñoz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40675 , F 38, S 8, H M 425530, I/A 21 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40675 , F 38, S 8, H M 425530, I/A 21 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23711 , F 225, S 8, H M 425530, I/A 20 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23711 , F 225, S 8, H M 425530, I/A 20 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23711 , F 225, S 8, H M 425530, I/A 20 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
- C/ JENNER 3 4& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23711 , F 225, S 8, H M 425530, I/A 19 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
- C/ SERRANO 26 - 6& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23711 , F 225, S 8, H M 425530, I/A 18 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23711 , F 225, S 8, H M 425530, I/A 17 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28