CERVERA MEDINA PILAR
Informe ejecutivo de CERVERA MEDINA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 26
CARGOS DE CERVERA MEDINA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELA ENERGY ASSET MANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado | 18/02/2015 | |
FSL SOLAR SL | Apoderado | 05/06/2012 |
VINCULACIONES DE CERVERA MEDINA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA MEDINA PILAR
Empresa: SERREZUELA SOLAR VI SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 433779, I/A 20 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: OLMEDILLA ENERGIA SL
Apoderado
- Cervera Medina Pilar
- Michelena Izquierdo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 438600, I/A 34 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: SERREZUELA SOLAR XXVII SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24925 , F 224, S 8, H M 448778, I/A 9 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Empresa: FSL ASSET MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24925 , F 213, S 8, H M 448777, I/A 12 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: FSL DESARROLLOS RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22878 , F 221, S 8, H M 409668, I/A 18 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: VE MAGASQUILLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33851 , F 58, S 8, H M 423302, I/A 17 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Empresa: SERREZUELA SOLAR VIII SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cervera Medina Pilar
- Jimenez Fernandez Bugallal Francisco
- Lopez Cabrera Elena
- Michelena Izquierdo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29772 , F 65, S 8, H M 433781, I/A 35 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40907 , F 61, S 8, H M 419986, I/A 22 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: HELIERGIA SA
Apoderado
- Asuero Resusta Vicente
- Benjumea Benjumea Jose
- Benjumea Benjumea Rafael
- Berges Del Estal Mariano
- Cervera Medina Pilar
- Ferragut Bosqued Arantxa
- Gimenez Soriano Pablo
- Guinea Benjumea Borja
- Higuero Jimenez Tristan Jacobo
- Huergo Cruzado Javier
- Jimenez Fernandez Bugallal Francisco
- Jimenez Fernandez Bugallal Francisco
- Lopez Cabrera Elena
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Michelena Izquierdo Pedro
- Olaguibel Amich Iñigo
- Perez Marcos Oscar
- Reina Hinojar Rafael
- Sagi- Vela Grande Daniel
- Salinas Loring Fernando
- Valencia Muñoz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24815 , F 209, S 8, H M 446657, I/A 15 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: FOTOBLAN SOLAR SL
Apoderado
- Asuero Resusta Vicente
- Benjumea Benjumea Jose
- Benjumea Benjumea Rafael
- Berges Del Estal Mariano
- Cervera Medina Pilar
- Ferragut Bosqued Arantxa
- Gimenez Soriano Pablo
- Guinea Benjumea Borja
- Higuero Jimenez Tristan Jacobo
- Huergo Cruzado Javier
- Jimenez Fernandez Bugallal Francisco
- Jimenez Fernandez Bugallal Francisco
- Lopez Cabrera Elena
- Martin-pliego Lopez Pablo
- Michelena Izquierdo Pedro
- Olaguibel Amich Iñigo
- Perez Marcos Oscar
- Reina Hinojar Rafael
- Sagi- Vela Grande Daniel
- Salinas Loring Fernando
- Valencia Muñoz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40675 , F 38, S 8, H M 425530, I/A 21 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
VER MAS ACTOS
Información de CERVERA MEDINA PILAR
Mostramos los datos de CERVERA MEDINA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA MEDINA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos